Membri Organismo di Vigilanza dal 29/04/2022
Il Consiglio di Amministrazione, in data 29/04/2022, secondo le previsioni di legge, ha nominato i componenti dell' Organismo di Vigilanza, che risulta pertanto essere composto dai sig.ri:
- Francesco Barini - Presidente;
- Simone Albi - Componente.
- Fabio Maria Grigoli - Componente;
- Stefano Marcolini - Componente;
- Andrea Residori – Componente.
I membri suddetti sono cessati dalla carica il 13 settembre 2024.
Allegati | |||
---|---|---|---|
Grigoli Fabio Maria cv.pdf | (2750.73 KB) | ||
Albi Simone cv.pdf | (2038.66 KB) | ||
Marcolini Stefano cv.pdf | (852.16 KB) | ||
Residori Andrea cv.pdf | (1615.12 KB) | ||
Barini Francesco cv.pdf | (761.08 KB) |
Data di creazione:
24/11/2023
Data di ultima modifica:
19/09/2024